发布日期:2019-05-18 类别:热点新闻
从2002年6月至2011年7月,历任中山市坦洲镇党委副书记、镇长,党委书记、人大主席(正处级),2011年7月调任中山市政协人口资源环境委员会主任。 ...>>2人转发
历任中山市坦洲镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席;  2011年7月至2013年6月,任中山市政协人口资源环境委员会主任;  2013年6月至今...>>4人转发
从2002年6月至2011年7月,历任中山市坦洲镇党委副书记、镇长,党委书记、人大主席(正处级),2011年7月调任中山市政协人口资源环境委员会主任。 ...